序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 负责人变更 |
梁韵萧 [退出]
|
陈磊 [新增]
|
2 | 2020-07-24 | 负责人变更 |
陈磊 [退出]
|
梁韵萧 [新增]
|
3 | 2019-08-15 | 负责人变更 |
梁韵萧 [退出]
|
陈磊 [新增]
|
4 | 2016-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****3
|
5 | 2016-12-08 | 住所变更 |
住所: 嘉兴市秀洲区洪合镇洪运路**幢住宅楼商铺 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇嘉洪大道****、****号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
6 | 2014-12-23 | 负责人变更 |
薛琴 [退出]
|
梁韵萧 [新增]
|
7 | 2014-12-23 | 法定代表人变更 |
薛琴
|
梁韵萧
|
8 | 2013-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王静
|
薛琴
|
9 | 2011-05-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘勤
|
王静
|
10 | 2009-02-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邹天霞
|
刘勤
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付