序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-21章程修正案
|
2 | 2021-11-05 | 投资人(股权)变更 |
江海宝; [退出]
|
张海燕; [新增]
|
3 | 2020-06-24 | 投资人(股权)变更 |
严飞; [退出]
|
江海宝; [新增]
|
4 | 2020-06-24 | 监事备案 |
房伟荣 [退出]
|
朱雪 [新增]
|
5 | 2020-06-24 | 章程备案 |
无
|
2020-04-10章程备案
|
6 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 |
严飞
|
陈立军
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付