序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院6号楼1103A室
|
北京市北京经济技术开****区景园北街2号20号楼4层402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
|
2 | 2020-08-10 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院5号楼1002
|
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院6号楼1103A室
|
3 | 2020-04-01 | 法定代表人 |
陶志强
|
陈鹏飞
|
4 | 2020-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陶志强*,谢正文,张伟
|
陈鹏飞*,郑林林
|
5 | 2020-01-08 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路9号院2号楼501-1
|
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院5号楼1002
|
6 | 2018-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
康博纬*,谢正文,张伟
|
陶志强*,谢正文,张伟
|
7 | 2018-12-20 | 法定代表人 |
康博纬
|
陶志强
|
8 | 2018-09-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
康博纬*,谢正文,赵继伟
|
康博纬*,谢正文,张伟
|
9 | 2017-08-22 | 股东改变姓名或名称 |
隆基绿能光伏集成有限公司,企业法人
|
西安隆基新能源有限公司,企业法人
|
10 | 2017-06-16 | 企业名称 |
乐叶光伏能源(北京)有限公司
|
北京隆基新能源有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付