序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院6号楼1103A室
|
北京市北京经济技术开****区景园北街2号20号楼4层402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
|
2 | 2020-08-10 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院5号楼1002
|
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院6号楼1103A室
|
3 | 2020-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 陶志强 执行董事;2 谢正文 经理;3 张伟 监事
|
1 陈鹏飞 执行董事;2 陈鹏飞 经理;3 郑林林 监事
|
4 | 2020-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陶志强*, [退出]谢正文, [退出]张伟 [退出]
|
陈鹏飞*, [新增]郑林林 [新增]
|
5 | 2020-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陶志强* 执行董事 [退出]谢正文 经理 [退出]张伟 监事 [退出]
|
陈鹏飞* 执行董事 [新增]陈鹏飞* 经理 [新增]郑林林 监事 [新增]
|
6 | 2020-04-01 | 法定代表人 |
陶志强
|
陈鹏飞
|
7 | 2020-01-08 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区荣华南路9号院2号楼501-1
|
北京市北京经济技术开****区荣华南路2号院5号楼1002
|
8 | 2018-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 康博纬 执行董事;2 谢正文 经理;3 张伟 监事
|
1 陶志强 执行董事;2 谢正文 经理;3 张伟 监事
|
9 | 2018-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
康博纬*, [退出]谢正文,张伟
|
陶志强*, [新增]谢正文,张伟
|
10 | 2018-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
康博纬* 执行董事 [退出]谢正文 经理张伟 监事
|
陶志强* 执行董事 [新增]谢正文 经理张伟 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付