序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):韩继深 证件号码:*** 监事:蔡锐 证件号码:*** 董事:吴晓菁 证件号码:*** 董事:孙峰 证件号码:*** 经理:王卫华 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):韩继深 证件号码:*** 监事:蔡锐 证件号码:*** 董事:吴晓菁 证件号码:*** 董事:孙峰 证件号码:*** 经理:林建生 证件号码:***
|
2 | 2021-08-16 | 联络员备案 |
黄峥
|
吴文璐
|
3 | 2021-08-16 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2021-07-26住所
|
4 | 2021-08-16 | 住所变更 |
宁德市东侨经济开****区闽东中路22号9楼
|
宁德市东侨经济开****区闽东中路22号1-2楼
|
5 | 2019-05-28 | 主要成员 |
吴晓菁 韩继深 孙健 [退出]
|
孙峰 韩继深 吴晓菁 [新增]
|
6 | 2019-05-28 | 董事备案 |
吴晓菁韩继深孙健 [退出]
|
孙峰 [新增]韩继深吴晓菁
|
7 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
黄峥
|
黄峥
|
8 | 2017-04-25 | 主要成员 |
安宏斌 [退出]
|
蔡锐 [新增]
|
9 | 2017-04-25 | 监事备案 |
安宏斌 [退出]
|
蔡锐 [新增]
|
10 | 2017-04-25 | 主要成员 |
韩继深 陈立叶 吴晓菁 [退出]
|
韩继深 吴晓菁 孙健 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付