序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 投资人 |
施玉珍,自然人股东
|
马庆国*,自然人股东
|
2 | 2021-05-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
施玉珍*,章谦
|
马庆国*,章谦
|
3 | 2021-05-26 | 法定代表人 |
施玉珍
|
马庆国
|
4 | 2020-04-16 | 法定代表人 |
范东敏
|
施玉珍
|
5 | 2020-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
范东敏*,章谦
|
施玉珍*,章谦
|
6 | 2020-04-16 | 投资人 |
范东敏,自然人股东
|
施玉珍,自然人股东
|
7 | 2019-02-22 | 登记管辖变更 |
北京市丰台区市场监督管理局
|
北京市怀柔区市场监督管理局
|
8 | 2019-02-22 | 住所 |
北京市丰台区卢沟桥城北路1号67幢006
|
北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室
|
9 | 2018-10-15 | 投资人 |
龚静,自然人股东,何清泉,自然人股东
|
范东敏,自然人股东
|
10 | 2018-10-15 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付