序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
/
|
肖增丽,*****
|
2 | 2016-05-06 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|
3 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
/
|
马瑛,*****
|
4 | 2016-05-06 | 财务负责人 |
/
|
/
|
5 | 2016-05-06 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2014-12-18 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2013-11-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
马卫民;马瑛;马钊; [退出]
|
马卫民;马瑛;
|
8 | 2013-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
9 | 2013-11-19 | 住所变更 |
成都市武侯区科华北路58号
|
成都市武侯区锦绣路1号3-2003号
|
10 | 2013-11-19 | 法定代表人变更 |
马钊
|
马建民,中华人民共和国居民身份证,*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付