序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈昆(监事),魏巍(董事), [退出]刘剑(监事), [退出]马文国(董事长),苏剑平(董事),赵勇(董事),冯军(副董事长,董事),冯旭东(监事会主席),练纯青(总经理),杜玉丽(董事),王金鑫(董事) [退出]
|
陈昆(监事),马文国(董事长),苏剑平(董事),赵勇(董事),冯军(副董事长),冯旭东(监事会主席),练纯青(总经理,董事),杜玉丽(董事),胡文亮(董事), [新增]李艳妮(监事) [新增]
|
2 | 2020-12-08 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
3 | 2020-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文杰
|
马文国
|
4 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田建民(董事), [退出]陈昆(监事),魏巍(董事),刘剑(监事),苏剑平(董事),冯军(董事,副董事长),冯旭东(监事会主席),练纯青(总经理),杜玉丽(董事),王文杰(董事长), [退出]王金鑫(董事)
|
陈昆(监事),魏巍(董事),刘剑(监事),马文国(董事长), [新增]苏剑平(董事),赵勇(董事), [新增]冯军(副董事长,董事),冯旭东(监事会主席),练纯青(总经理),杜玉丽(董事),王金鑫(董事)
|
5 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田建民(董事),陈昆(监事),魏巍(董事),刘剑(监事),苏剑平(董事),冯军(董事,副董事长),冯旭东(监事会主席),杜玉丽(董事),王文杰(董事长,总经理),王金鑫(董事)
|
田建民(董事),陈昆(监事),魏巍(董事),刘剑(监事),苏剑平(董事),冯军(董事,副董事长),冯旭东(监事会主席),练纯青(总经理), [新增]杜玉丽(董事),王文杰(董事长),王金鑫(董事)
|
6 | 2019-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦河东,距康巴什新区污水处理厂约5公里处(47号楼101室)
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区乌兰木伦河东,距康巴什区污水处理厂约5公里处(47号楼101室)
|
7 | 2019-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司北京京能电力股份有限公司
|
鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司北京京能电力股份有限公司
|
8 | 2019-11-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
64734万元
|
90954万元( + 40.50422% )
|
9 | 2019-11-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)(1140)
|
其他有限责任公司(1190)
|
10 | 2019-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘海峡(董事), [退出]李永君(董事), [退出]卢云虎(监事), [退出]苏剑平(董事),冯军(董事,副董事长),冯旭东(监事会主席),王文杰(董事长,总经理),卢晓旭(监事) [退出]
|
田建民(董事), [新增]陈昆(监事), [新增]魏巍(董事), [新增]刘剑(监事), [新增]苏剑平(董事),冯军(副董事长,董事),冯旭东(监事会主席),杜玉丽(董事), [新增]王文杰(董事长,总经理),王金鑫(董事) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付