序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 法定代表人变更 |
王钦祥
|
高翔
|
2 | 2021-07-14 | 董事监事经理变更 |
姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王钦祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:高翔,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高翔,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2019-03-28 | 工商所变更 |
|
220408
|
4 | 2019-03-20 | 董事监事经理变更 |
姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:王钦祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
5 | 2019-03-20 | 章程备案 |
|
0
|
6 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
沙雨峰
|
王钦祥
|
7 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
沙雨峰担任法定代表人(执行董事兼总经理)
|
王钦祥担任法定代表人(执行董事)
|
8 | 2019-03-20 | 董事备案 |
姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:王钦祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
9 | 2018-10-31 | 住所(经营场所) |
辽源经济开****区友谊工业园区(友谊村三组)
|
吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号
|
10 | 2018-10-31 | 董事监事经理变更 |
姓名:王民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:沙雨峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张永侠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付