序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐迪桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林延平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事; [退出]姓名: 王志平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹永岳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金定益; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄升良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:林荣建;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 徐迪桦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王志平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹永岳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金定益; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈晓宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 黄升良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:林荣建;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2020-01-13 | 经营范围变更 |
旅游产业化项目基础配套设施的投资、综合开****建设;人文景观的修缮、保护和建设;旅游投资项目的代建和运营管理;旅游项目的开****、经营;交通设施建设;房地产开****经营。
|
旅游产业化项目基础配套设施的投资、综合开****建设;人文景观的修缮、保护和建设;旅游投资项目的代建和运营管理;旅游项目的开****、经营;交通设施建设;房地产开****经营;票务代理;旅游信息咨询服务;商铺租赁;停车管理服务;广告设计、制作、****布、代理;文化交流活动组织策划;新能源汽车充电服务;代订酒店服务;会议及展览服务;汽车租赁;服装、日用百货、工艺美术品、食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄升良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金定益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林延平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐迪桦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 詹永岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄升良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金定益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林延平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐迪桦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 詹永岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2017-02-08 | 组织机构变更 |
姓名: 黄升良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金定益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林延平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐迪桦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 詹永岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄升良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金定益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林延平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 王志平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐迪桦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 詹永岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2017-02-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 旅游产业化项目基础配套设施的投资、综合开****建设;人文景观的修缮、保护和建设;旅游投资项目的代建和运营管理;旅游项目的开****、经营;交通设施建设。
|
一般经营项目: 旅游产业化项目基础配套设施的投资、综合开****建设;人文景观的修缮、保护和建设;旅游投资项目的代建和运营管理;旅游项目的开****、经营;交通设施建设;房地产开****经营。
|
6 | 2016-03-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35544
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1917XF
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付