序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 负责人变更 |
张吉红 [退出]
|
黄姗姗 [新增]
|
2 | 2020-01-21 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2018-08-29 | 负责人变更 |
卢小敏 [退出]
|
张吉红 [新增]
|
4 | 2017-12-20 | 负责人变更 |
程飞 [退出]
|
卢小敏 [新增]
|
5 | 2016-06-08 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****B
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付