序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:苏立勇
|
证件号码:*****姓名:黄强
|
2 | 2016-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:苏立勇
|
证件号码:*****2,姓名:黄强
|
3 | 2016-10-25 | 经营范围变更 |
一般经营项目:资产管理;投资管理;基金管理;投资咨询;私募基金管理服务;接受委托从事基金管理服务;股权投资管理;非证券业务投资管理、咨询。;
|
一般经营项目:资产管理;投资管理;基金管理(不含公募基金);股权投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。;
|
4 | 2016-10-25 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:苏立勇
|
证件号码:****,姓名:黄强
|
5 | 2016-10-25 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,苏立勇,**** [退出]监事,王青云,****
|
执行董事兼总经理,黄强,**** [新增]监事,王青云,****
|
6 | 2016-06-16 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****5
|
7 | 2016-06-16 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****5
|
8 | 2015-06-08 | 住所变更 |
银川市金凤区宁安大街88号宝塔大厦五楼
|
宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心6号写字楼1701室
|
9 | 2015-04-07 | 登记机关变更 |
银川高新技术产业开****区工商行政管理局
|
银川市工商行政管理局
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付