序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 注册资本 |
980.91万
|
1135.91万( + 15.80165% )
|
2 | 2020-12-04 | 经营范围 |
销售铁路机车车辆配件;专业承包;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售铁路机车车辆配件;专业承包;施工总承包;房地产开****;销售自行开****的商品房;出租商业用房;物业管理;建筑物清洁服务;家庭劳务服务;技术服务、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
3 | 2019-06-28 | 注册资本 |
427.45万
|
980.91万( + 129.47947% )
|
4 | 2019-06-28 | 注册资本 |
427.45
|
980.91( + 129.47947% )
|
5 | 2019-06-28 | 注册资本 |
427.45万元
|
980.91万元( + 129.47947% )
|
6 | 2019-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚 执行董事; [退出]靳勇刚 经理; [退出]齐艳玲 监事
|
黄志文 执行董事; [新增]黄志文 经理; [新增]齐艳玲 监事
|
7 | 2019-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚*, [退出]齐艳玲
|
黄志文*, [新增]齐艳玲
|
8 | 2019-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚* 执行董事 [退出]靳勇刚* 经理 [退出]齐艳玲 监事
|
黄志文* 执行董事 [新增]黄志文* 经理 [新增]齐艳玲 监事
|
9 | 2019-01-29 | 法定代表人 |
靳勇刚
|
黄志文
|
10 | 2018-05-14 | 股东改变姓名或名称 |
中国中车集团公司 法人股东
|
中国中车集团有限公司 法人股东 [名称变更]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付