序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 负责人变更 |
李锋 [退出]
|
丁一航 [新增]
|
2 | 2022-01-07 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
李建新 *** 备案手机:***
|
崔芳 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-11-11 | 负责人变更 |
胡春毛 [退出]
|
李锋 [新增]
|
5 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
莫莎 *** 备案手机:***
|
李建新 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-10-18 | 负责人变更 |
付跃林 [退出]
|
胡春毛 [新增]
|
7 | 2016-05-23 | 财务负责人 |
|
徐春梅
|
8 | 2014-09-30 | 法定代表人变更 |
杨毅
|
付跃林
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付