序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号深纺大厦C座7F08-3
|
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园213栋六层6D-86
|
2 | 2019-07-11 | 章程备案 |
2019-01-03
|
2019-07-09
|
3 | 2019-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:蓝建荣;法定代表人:蓝建荣;董事长:蓝建荣;监事:何景美;其他:邬世文;其他:崔亚萍;
|
总经理:何小玲;法定代表人:何小玲;监事:黄艳;董事长:何小玲;
|
4 | 2019-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:蓝建荣 [退出]监事:何景美 [退出]董事:崔亚萍 [退出]董事:邬世文 [退出]董事长:蓝建荣 [退出]
|
监事:黄艳 [新增]总经理:何小玲 [新增]执行董事:何小玲 [新增]
|
5 | 2019-01-04 | 章程备案 |
2018-06-29
|
2019-01-03
|
6 | 2018-07-03 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-10-26
|
2018-06-29
|
7 | 2018-07-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市罗湖区翠竹街道文锦路东文锦广场文盛中心2703
|
深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号深纺大厦C座7F08-3
|
8 | 2017-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:苏冠树;法定代表人:苏冠树;监事:马陈强;董事长:苏冠树;
|
总经理:蓝建荣;其他董事:崔亚萍;其他董事:邬世文;董事长:蓝建荣;法定代表人:蓝建荣;监事:何景美;
|
9 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:苏冠树 [退出]监事:马陈强 [退出]执行董事:苏冠树 [退出]
|
董事:崔亚萍 [新增]董事长:蓝建荣 [新增]监事:何景美 [新增]总经理:蓝建荣 [新增]董事:邬世文 [新增]
|
10 | 2017-11-02 | 董事长或执行董事成员 |
苏冠树(执行董事) [退出]
|
蓝建荣(董事长) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付