序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2015-06-09;姓名:何扬;
|
任职起始日期:2017-11-24;姓名:贾明松;
|
2 | 2017-11-21 | 注册资本 |
308.0
|
608.0( + 97.4026% )
|
3 | 2015-06-09 | 法定代表人信息 |
姓名:何扬;任职起始日期:2012-04-13;
|
姓名:何海;任职起始日期:2015-06-09;
|
4 | 2015-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
何扬
|
5 | 2015-06-09 | 法定代表人 |
何扬
|
何海
|
6 | 2015-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
何海
|
空
|
7 | 2015-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
何扬
|
空
|
8 | 2015-06-09 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
何海
|
9 | 2015-06-09 | 负责人变更 |
姓名:何扬; [退出]
|
姓名:何海; [新增]
|
10 | 2015-06-09 | 负责人变更 |
何扬 [退出]
|
何海 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付