序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-12 | 负责人变更 |
汪小红 [退出]
|
何礼春 [新增]
|
2 | 2018-03-12 | 负责人变更 |
汪天亮 [退出]
|
汪小红 [新增]
|
3 | 2018-01-04 | 负责人变更 |
黄文辉 [退出]
|
汪天亮 [新增]
|
4 | 2017-07-27 | 负责人变更 |
刘帅 [退出]
|
黄文辉 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付