序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 负责人变更 |
杨鹏 [退出]
|
冶元宏 [新增]
|
2 | 2019-07-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李智林
|
杨鹏
|
3 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李智林 [退出]
|
杨鹏 [新增]
|
4 | 2015-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
金霞
|
李智林
|
5 | 2015-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金霞 [退出]
|
李智林 [新增]
|
6 | 2015-03-17 | 其他事项备案变更 |
金霞;
|
李智林;
|
7 | 2014-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
多志平
|
金霞
|
8 | 2014-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
金霞 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付