序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岭(执行董事,经理), [退出]谢静(监事)
|
刘俊艳(执行董事,经理), [新增]谢静(监事)
|
2 | 2020-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈岭
|
刘俊艳
|
3 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊艳(执行董事,经理), [退出]谢静(监事)
|
陈岭(执行董事,经理), [新增]谢静(监事)
|
4 | 2020-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘俊艳
|
陈岭
|
5 | 2020-06-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、焦粉及其它煤炭制品、水泥制品生产与销售;土石方工程
|
煤炭、焦炭、焦粉及其它煤炭制品、水泥制品生产与销售;土石方工程;铁矿石、硅石、铁矿石粉、硅石粉销售。
|
6 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢静(监事),高磊(经理,执行董事) [退出]
|
刘俊艳(执行董事,经理), [新增]谢静(监事)
|
7 | 2019-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高磊
|
刘俊艳
|
8 | 2018-08-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高磊张增齐 [退出]王建军许国强
|
高磊王建军许国强
|
10 | 2017-09-06 | 自然人股东 |
高磊张增齐
|
高磊王建军 [新增]许国强 [新增]张增齐
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付