序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
徐兴琴
|
刘安英
|
2 | 2020-08-13 | 监事备案 |
李文毅
|
姜月花
|
3 | 2018-10-16 | 住所变更 |
浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
|
上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢2318室
|
4 | 2018-10-16 | 法定代表人变更 |
徐兴琴
|
徐兴琴
|
5 | 2018-10-16 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-09-20章程修正案
|
6 | 2017-11-30 | 住所变更 |
上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢D区328室(上海新河经济小区)
|
浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付