序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 住所 |
北京市海淀区农大南路1号院9号楼4层401-28
|
北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公B-315
|
2 | 2021-08-16 | 住所 |
北京市海淀区东北旺西路8号9号楼2区3层319-1号
|
北京市海淀区农大南路1号院9号楼4层401-28
|
3 | 2021-08-16 | 投资人 |
龚焕晖,自然人股东,刘岩岩,自然人股东, [退出]周雷,自然人股东
|
龚焕晖,自然人股东,周雷,自然人股东
|
4 | 2020-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴才贤*, [退出]薛秋月,周雷
|
刘岩岩*, [新增]薛秋月,周雷
|
5 | 2020-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴才贤* 执行董事 [退出]薛秋月 经理周雷 监事
|
刘岩岩* 执行董事 [新增]薛秋月 经理周雷 监事
|
6 | 2020-11-04 | 投资人 |
吴才贤 自然人股东 [退出]周雷 自然人股东
|
刘岩岩 自然人股东 [新增]周雷 自然人股东龚焕晖 自然人股东 [新增]
|
7 | 2020-11-04 | 法定代表人 |
吴才贤
|
刘岩岩
|
8 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
付鸿博 执行董事; [退出]薛秋月 经理;吴才贤 监事
|
吴才贤 执行董事;薛秋月 经理;周雷 监事 [新增]
|
9 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
付鸿博*, [退出]吴才贤,薛秋月
|
吴才贤*,薛秋月,周雷 [新增]
|
10 | 2020-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
付鸿博* 执行董事 [退出]薛秋月 经理吴才贤 监事
|
吴才贤* 执行董事薛秋月 经理周雷 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付