序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁国光,范道远,李梅*,刘志红,庞介民,万继龙,王军,王瑞,肖立红,殷孟波,游春,袁志刚
|
丁国光,范道远,李梅,刘志红*,莫竹婵, [新增]庞介民,万继龙,王军,王瑞,肖立红,殷孟波,游春,袁志刚
|
2 | 2022-07-06 | 法定代表人 |
李梅
|
刘志红
|
3 | 2022-02-17 | 住所 |
北京市西城区金融大街35号1号楼11层1125-1150、13层1323-1346
|
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层
|
4 | 2021-12-03 | 住所 |
北京市西城区金融大街9号楼4层401-01单元、401-03单元
|
北京市西城区金融大街35号1号楼11层1125-1150、13层1323-1346
|
5 | 2020-12-28 | 注册资本 |
190000万
|
1000000万( + 426.31579% )
|
6 | 2020-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
康江, [退出]李梅*,刘正国, [退出]吕翔, [退出]万树斌, [退出]游春
|
丁国光, [新增]范道远, [新增]李梅*,刘志红, [新增]庞介民, [新增]万继龙, [新增]王军, [新增]王瑞, [新增]肖立红, [新增]殷孟波, [新增]游春,袁志刚 [新增]
|
7 | 2020-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李梅* 董事长游春 董事吕翔 董事 [退出]游春 经理万树斌 监事会主席 [退出]康江 监事 [退出]刘正国 监事 [退出]
|
李梅* 董事长刘志红 副董事长 [新增]王瑞 董事 [新增]肖立红 董事 [新增]范道远 董事 [新增]王军 董事 [新增]刘志红 董事 [新增]万继龙 董事 [新增]殷孟波 董事 [新增]游春 董事游春 经理丁国光 监事会主席 [新增]庞介民 监事 [新增]袁志刚 监事 [新增]
|
8 | 2020-12-28 | 投资人 |
中央汇金投资有限责任公司 法人股东中信证券股份有限公司 企业法人
|
中国银河金融控股有限责任公司 企业法人 [新增]中央汇金投资有限责任公司 法人股东南京紫金投资集团有限责任公司 企业法人 [新增]北京金融街资本运营中心 企业法人 [新增]中信证券股份有限公司 企业法人
|
9 | 2020-12-28 | 经营范围 |
投资与资产管理;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行投资、管理和处置;固定收益类有价证券投资;****行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
10 | 2020-12-28 | 注册资本 |
190000万元
|
1000000万元( + 426.31579% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付