序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-19 | 联络员备案 |
艾合买提.艾沙
|
|
2 | 2019-11-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卡哈尔·色买提
|
|
3 | 2019-11-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘玉宏
|
|
4 | 2012-06-25 | 其他变更 |
注册号: *****23
|
|
5 | 2007-04-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 煤炭。行业代码: 0600兼营: **经营方式: 服务
|
|
6 | 2003-04-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
买买提力.托乎提
|
|
7 | 2003-04-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
买买提力托乎提
|
|
8 | 2003-04-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
0:00:00
|
|
9 | 2003-04-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
1989-06-08
|
|
10 | 1997-03-26 | 注册资本(金)变更 |
681
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付