序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 法定代表人变更 |
黎晓林
|
叶瀚
|
2 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎晓林 [退出]
|
叶瀚 [新增]
|
3 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎晓林 [退出]
|
熊进 [新增]
|
4 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
黎晓林 *** 备案手机:***
|
何兵 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
黎晓林 *** 备案手机:***
|
黎晓林 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
黎晓林 *** 备案手机:***
|
黎晓林 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
黎晓林 *** 备案手机:***
|
黎晓林 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
黎晓林 *** 备案手机:***
|
黎晓林 *** 备案手机:***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付