序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
林玉英, [退出]任秀* [退出]
|
吕波*, [新增]王书木 [新增]
|
2 | 2020-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
任秀* 执行董事 [退出]任秀* 经理 [退出]林玉英 监事 [退出]
|
吕波* 执行董事 [新增]吕波* 经理 [新增]王书木 监事 [新增]
|
3 | 2020-12-09 | 投资人 |
任秀 自然人股东 [退出]林玉英 自然人股东 [退出]
|
吕波 自然人股东 [新增]王书木 自然人股东 [新增]
|
4 | 2020-12-09 | 法定代表人 |
任秀
|
吕波
|
5 | 2015-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵常兰 执行董事; [退出]赵常兰 经理; [退出]林玉英 监事
|
任秀 执行董事; [新增]任秀 经理; [新增]林玉英 监事
|
6 | 2015-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
林玉英,赵常兰* [退出]
|
林玉英,任秀* [新增]
|
7 | 2015-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵常兰* 执行董事 [退出]赵常兰* 经理 [退出]林玉英 监事
|
任秀* 执行董事 [新增]任秀* 经理 [新增]林玉英 监事
|
8 | 2015-12-30 | 法定代表人 |
赵常兰
|
任秀
|
9 | 2015-12-03 | 投资人 |
陈堃 自然人股东 [退出]林玉英 自然人股东
|
任秀 自然人股东 [新增]林玉英 自然人股东
|
10 | 2014-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈堃*, [退出]林玉英
|
林玉英,赵常兰* [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付