序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
王春艳,*****
|
吕涛,*****
|
2 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
王春艳,*****
|
王春艳,*****
|
3 | 2015-10-08 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2015-07-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张小虎; [退出]李遵红; [退出]
|
吕涛; [新增]严月秀; [新增]
|
5 | 2015-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
严月秀,监事 [新增]
|
6 | 2015-07-28 | 投资人(股权)变更 |
组织文化交流活动,广告设计、制作、代理、****布,企业营销策划,个人形象设计,礼仪服务,舞台设计,计算机平面设计,摄影服务(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
广告设计、制作、代理、****布,标示标牌设计、制作,组织文化交流活动,企业营销策划,个人形象设计,礼仪服务,舞台设计,计算机平面设计,摄影服务(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-07-28 | 经理备案 |
/
|
吕涛,执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2015-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
吕涛,执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2015-07-28 | 法定代表人变更 |
李遵红
|
吕涛
|
10 | 2015-07-28 | 章程备案 |
/
|
严月秀,监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付