序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 投资人(股权)变更 |
吴士书 出资 100万人民币; [退出]
|
吴梦朝 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2020-09-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-31公司章程修改为:变更股东、股权转让、执行懂事,其他章程不变。
|
3 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴士书 [退出]
|
吴梦朝 [新增]
|
4 | 2020-09-04 | 其他事项备案 |
吴士书 出资 100万人民币;
|
吴梦朝 出资 100万人民币;
|
5 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
吴士书
|
吴梦朝
|
6 | 2019-05-20 | 经营期限 |
2009年5月21日 至 2019年5月21日
|
2009年5月21日 至 长期
|
7 | 2018-08-20 | 财务负责人 |
马庆国 ***
|
贾晓英 ***
|
8 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王计兰 [退出]
|
吴士书 [新增]
|
9 | 2018-08-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王计兰; [退出]
|
吴士书; [新增]
|
10 | 2018-08-20 | 联络员备案 |
王计兰 *** 备案手机:***
|
吴大忠 *** 备案手机:***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付