序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵炜姜金萍 [退出]
|
赵炜周凤玲 [新增]
|
2 | 2019-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姜金萍:100%; [退出]
|
周凤玲:100%; [新增]
|
3 | 2019-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜金萍
|
周凤玲
|
4 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵炜陈玲芳 [退出]
|
赵炜姜金萍 [新增]
|
5 | 2019-05-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵炜:100%; [退出]
|
姜金萍:100%; [新增]
|
6 | 2019-05-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵炜
|
姜金萍
|
7 | 2018-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:郭玉彪
|
证件号码:*****姓名:赵炜
|
8 | 2018-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭玉彪,出资1400万,占70.0%,实缴出资120万; [退出]陈玲芳,出资600万,占30.0%,实缴出资280万; [退出]
|
赵炜,出资2000万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
9 | 2018-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****0,姓名:郭玉彪
|
证件号码:*****2,姓名:赵炜
|
10 | 2018-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,郭玉彪,1983-04-29;监事,汪中会,1982-11-20;
|
监事,陈玲芳,1969( - 0.6559% )-01-13;执行董事,赵炜,1962( - 1.059% )-01-15;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付