序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 监事备案 |
刘忠伟
|
刘彩英
|
2 | 2021-10-15 | 法定代表人变更 |
张健
|
周平平
|
3 | 2020-11-26 | 监事备案 |
叶荣军
|
刘忠伟
|
4 | 2020-11-26 | 法定代表人变更 |
翟贵君
|
张健
|
5 | 2020-07-02 | 法定代表人变更 |
罗小华
|
翟贵君
|
6 | 2018-06-22 | 监事备案 |
徐海飞
|
叶荣军
|
7 | 2017-12-25 | 法定代表人变更 |
顾培根
|
罗小华
|
8 | 2017-12-25 | 监事备案 |
奚惠君
|
徐海飞
|
9 | 2017-12-25 | 投资人(股权)变更 |
上海玉宇房地产开****有限公司;
|
南通臻优置业有限公司;
|
10 | 2017-12-25 | 章程备案 |
2017-09-11章程备案
|
2017-12-25章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付