序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 股东变更 |
梁林飞 , [退出]周红枚
|
周红枚
|
2 | 2022-03-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
2022-03-11公司类型、股东、职务
|
4 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周红枚
|
周红枚
|
5 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁林飞 [退出]
|
邓涟湘 [新增]
|
6 | 2019-06-03 | 联络员备案 |
肖冰 *** 备案手机:***
|
肖冰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-03-20 | 联络员备案 |
肖冰 *** 备案手机:***
|
肖冰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
廖雅琴 备案手机:*****
|
肖冰 备案手机:***** (网上办理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付