序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 经营范围变更 |
学科培训,艺术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
2 | 2021-09-17 | 经营范围变更 |
学科培训,艺术培训。
|
无
|
3 | 2021-08-04 | 法定代表人信息 |
姓名:胡志超;任聘单位:空;任职截止日期:2022-11-01;任职起始日期:2019-10-30;产生方式:空;
|
姓名:周艳;任聘单位:董事会;任职截止日期:空;任职起始日期:空;产生方式:选举;
|
4 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职截止日期:2022-10-29;任职起始日期:2019-10-30;
|
法定代表人标识:是;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
5 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-29;任职起始日期:2019-10-30;姓名:杜一凡;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:2022-10-29;任职起始日期:2019-10-30;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
7 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李景然
|
8 | 2021-08-04 | 法定代表人 |
胡志超
|
周艳
|
9 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-29;任职起始日期:2019-10-30;姓名:周艳;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2021-08-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-29;任职起始日期:2019-10-30;姓名:李静;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付