序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
万国东 [退出]
|
唐志江 [新增]
|
2 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
万国东
|
唐志江
|
3 | 2018-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
白玮 [退出]
|
万国东 [新增]
|
4 | 2018-02-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
白玮
|
万国东
|
5 | 2017-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
宋栓堂 [退出]
|
白玮 [新增]
|
6 | 2017-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
单兴志
|
白玮
|
7 | 2015-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
徐文
|
单兴志
|
8 | 2015-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
宋栓堂
|
宋栓堂
|
9 | 2015-04-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
黑龙江省黑河市爱辉区宏志开****公司5号楼(中央街436号)
|
黑河市中央街620号
|
10 | 2015-04-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
宋栓堂
|
徐文
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付