序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-03 | 投资人 |
夏华美 自然人股东于庆敏 自然人股东程凇 自然人股东 [退出]杜威 自然人股东蒋晓燕 自然人股东刘小虎 自然人股东
|
夏华美 自然人股东于庆敏 自然人股东蒋晓燕 自然人股东杜威 自然人股东刘小虎 自然人股东
|
2 | 2018-04-16 | 投资人 |
夏华美 自然人股东于庆敏 自然人股东程凇 自然人股东顾乃芳 自然人股东 [退出]杜威 自然人股东蒋晓燕 自然人股东刘小虎 自然人股东
|
夏华美 自然人股东于庆敏 自然人股东程凇 自然人股东杜威 自然人股东蒋晓燕 自然人股东刘小虎 自然人股东
|
3 | 2018-04-16 | 住所 |
北京市海淀区北四环西路67号0715B
|
北京市朝阳区西大望路63号院7号楼6层706
|
4 | 2016-07-20 | 投资人 |
刘小虎 自然人股东程凇 自然人股东杜威 自然人股东周帮利 自然人股东 [退出]于庆敏 自然人股东夏华美 自然人股东赵娜 自然人股东 [退出]顾乃芳 自然人股东蒋晓燕 自然人股东粘艳敏 自然人股东 [退出]
|
夏华美 自然人股东于庆敏 自然人股东程凇 自然人股东顾乃芳 自然人股东杜威 自然人股东蒋晓燕 自然人股东刘小虎 自然人股东
|
5 | 2015-06-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙彭 执行董事; [退出]史永芳 经理; [退出]梁丰 监事 [退出]
|
夏华美 执行董事; [新增]夏华美 经理; [新增]于庆敏 监事 [新增]
|
6 | 2015-06-11 | 注册资本 |
20
|
1000( + 4900% )
|
7 | 2015-06-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
梁丰, [退出]史永芳, [退出]孙彭* [退出]
|
夏华美*, [新增]于庆敏 [新增]
|
8 | 2015-06-11 | 注册资本 |
20万
|
1000万( + 4900% )
|
9 | 2015-06-11 | 注册资本 |
20万元
|
1000万元( + 4900% )
|
10 | 2015-06-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙彭* 执行董事 [退出]史永芳 经理 [退出]梁丰 监事 [退出]
|
夏华美* 执行董事 [新增]夏华美* 经理 [新增]于庆敏 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付