序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤剑锋
|
孙洁
|
2 | 2020-08-31 | 法定代表人变更 |
汤剑锋
|
孙洁
|
3 | 2018-06-26 | 注册资本变更 |
20000.000000
|
50000.000000( + 150% )
|
4 | 2018-06-26 | 投资总额变更 |
20000.000000
|
50000.000000( + 150% )
|
5 | 2018-06-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国核工业华兴建设有限公司江苏毅达汇景资产管理有限公司南京泽博资产管理有限公司
|
中国核工业华兴建设有限公司南京泽博资产管理有限公司江苏毅达汇景资产管理有限公司江苏汇景永康股权投资合伙企业(有限合伙) [新增]
|
6 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
章静
|
汤剑锋
|
7 | 2018-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国核工业华兴建设有限公司江苏汇景永康股权投资合伙企业(有限合伙) [退出]南京泽博资产管理有限公司
|
中国核工业华兴建设有限公司江苏毅达汇景资产管理有限公司 [新增]南京泽博资产管理有限公司
|
8 | 2018-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
章静
|
汤剑锋
|
9 | 2017-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张腾
|
章静
|
10 | 2017-08-15 | 法定代表人变更 |
张腾
|
章静
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付