序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王金辉 [退出]
|
|
3 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
苗忠云
|
|
4 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗忠云 [退出]苗顺增王金辉翟荣兴赵丰国
|
|
5 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟荣兴赵丰国王有涛 [退出]苗顺增苗忠云
|
|
6 | 2020-10-14 | 联络员备案 |
杨志波 *** 备案手机:***
|
|
7 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗顺增杨宏磊 [退出]翟荣兴赵丰国王有涛
|
|
9 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
杨宏磊
|
|
10 | 2018-08-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付