序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴志华 [退出]张伟王冠嵇凌李洁张利民鲁凌胡尧
|
张家会 [新增]张伟王冠嵇凌李洁张利民鲁凌胡尧
|
2 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴志华李克群 [退出]王冠嵇凌李洁张利民鲁凌胡尧
|
戴志华张伟 [新增]王冠嵇凌李洁张利民鲁凌胡尧
|
3 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝建东 [退出]戴志华吴吉祥 [退出]莫勇绪 [退出]闭阗 [退出]胡哲纲 [退出]嵇凌肖愚 [退出]李洁
|
戴志华李克群 [新增]王冠 [新增]嵇凌李洁张利民 [新增]鲁凌 [新增]胡尧 [新增]
|
4 | 2019-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴吉祥
|
张利民
|
5 | 2019-05-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2018-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国电子科技集团公司第三十四研究所:100%; [退出]
|
中电网络通信集团有限公司:100%; [新增]
|
7 | 2018-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国电子科技集团公司第三十四研究所:*%; [退出]
|
中电网络通信集团有限公司:*%; [新增]
|
8 | 2018-09-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝建东戴志华吴吉祥莫勇绪闭阗胡哲纲李博 [退出]肖愚李洁
|
郝建东戴志华吴吉祥莫勇绪闭阗胡哲纲嵇凌 [新增]肖愚李洁
|
10 | 2017-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝建东戴志华吴吉祥莫勇绪闭阗胡哲纲章叶 [退出]肖愚李洁
|
郝建东戴志华吴吉祥莫勇绪闭阗胡哲纲李博 [新增]肖愚李洁
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付