序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐雷
|
张曼丽
|
2 | 2018-02-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏永林
|
徐雷
|
3 | 2016-03-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
湖北省黄石劳动路108号
|
黄石市黄石港区南京路5-2号
|
4 | 2015-02-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨琴涛
|
魏永林
|
5 | 2015-02-06 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
杨琴涛
|
魏永林
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付