序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张朝明;成员:张熙翔;
|
2 | 2018-01-05 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2016-07-01 | 投资人(股权)变更 |
潘颖宁 证照号码:******************; [退出]陈雄 证照号码:******************; [退出]张朝明 证照号码:******************;
|
张朝明 证照号码:******************;张熙翔 证照号码:******************; [新增]
|
4 | 2016-07-01 | 联络员备案 |
张朝明
|
张朝明
|
5 | 2016-07-01 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-06-13见2016年6月13日的新章程
|
6 | 2016-07-01 | 监事备案 |
潘颖宁 [退出]
|
张熙翔 [新增]
|
7 | 2016-07-01 | 投资人(股权)变更 |
潘颖宁 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
张朝明 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付