序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-29 | 法定代表人变更 |
徐永亮
|
张波
|
2 | 2019-07-29 | 章程备案 |
无
|
2019-07-24章程备案
|
3 | 2019-07-29 | 投资人(股权)变更 |
徐永亮; [退出]
|
张波; [新增]
|
4 | 2019-07-29 | 监事备案 |
马先花 [退出]
|
崔丽 [新增]
|
5 | 2019-07-02 | 章程备案 |
无
|
2019-06-13章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付