序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚颖、田志云、马昕、张海涛
|
刘超、张海涛
|
2 | 2019-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚颖 [退出]田志云 [退出]马昕 [退出]张海涛
|
刘超 [新增]张海涛
|
3 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事兼总经理,田友强,*****;监事,张海涛,*****;
|
董事,马昕,*****;董事,田志云,*****;监事,姚颖,*****;董事长兼总经理,张海涛,*****;
|
4 | 2018-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:田友强
|
证件号码:*****姓名:张海涛
|
5 | 2018-03-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,田友强,1966-03-19;监事,张海涛,1975-09-09;
|
董事,马昕,1991-09-22;董事,田志云,1979-02-05;监事,姚颖,1991-01-08;董事长兼总经理,张海涛,1975-09-09;
|
6 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
执行董事兼总经理,田友强,1966-03-19;监事,张海涛,1975-09-09;
|
董事,马昕,1991-09-22;董事,田志云,1979-02-05;监事,姚颖,1991-01-08;董事长兼总经理,张海涛,1975-09-09;
|
7 | 2018-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:田友强
|
证件号码:*****姓名:张海涛
|
8 | 2018-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:田友强
|
证件号码:*****0,姓名:张海涛
|
9 | 2018-03-14 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:田友强
|
证件号码:****,姓名:张海涛
|
10 | 2018-03-14 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,田友强,**** [退出]监事,张海涛,****
|
董事,马昕,**** [新增]董事,田志云,**** [新增]监事,姚颖,**** [新增]董事长兼总经理,张海涛,****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付