序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 负责人变更 |
卢鸳鸯 [退出]
|
张珂 [新增]
|
2 | 2019-12-12 | 负责人变更 |
丁宇 [退出]
|
卢鸳鸯 [新增]
|
3 | 2019-12-12 | 住所变更 |
江西省宜春市袁州区中山中路134号
|
江西省宜春市袁州区中山东路368号
|
4 | 2017-12-22 | 负责人变更 |
孙吉星 [退出]
|
丁宇 [新增]
|
5 | 2016-12-19 | 负责人变更 |
徐雪丽 [退出]
|
孙吉星 [新增]
|
6 | 2016-04-27 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****3
|
7 | 2014-08-19 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:吴绍梅
|
证件号码:******,姓名:徐雪丽
|
8 | 2014-08-19 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:吴绍梅 [退出]
|
证件号码:******,姓名:徐雪丽 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付