序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-11-08;任职起始日期:2021-11-09;姓名:李高平;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-01-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王剑
|
3 | 2022-01-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-11-08;任职起始日期:2021-11-09;姓名:李高平;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2022-01-07 | 法定代表人 |
李高平
|
张钰
|
5 | 2022-01-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张钰
|
6 | 2022-01-07 | 法定代表人信息 |
姓名:李高平;任职截止日期:2024-11-08;任职起始日期:2021-11-09;
|
姓名:张钰;任职截止日期:2025-01-05;任职起始日期:2022-01-06;
|
7 | 2022-01-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-11-08;任职起始日期:2021-11-09;姓名:彭海涛;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2022-01-07 | 负责人变更 |
李高平 [退出]
|
张钰 [新增]
|
9 | 2022-01-07 | 负责人变更 |
姓名:李高平; [退出]
|
姓名:张钰; [新增]
|
10 | 2021-11-17 | 法定代表人信息 |
姓名:冉亚微;任职截止日期:2022-04-03;任职起始日期:2019-04-04;
|
姓名:李高平;任职截止日期:2024-11-08;任职起始日期:2021-11-09;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付