序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李小龙
|
张铁
|
2 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟秀红 [退出]李小龙 [退出]
|
张铁 [新增]
|
3 | 2020-05-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-04-27
|
无
|
4 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢强 [退出]翟秀红
|
翟秀红李小龙 [新增]
|
5 | 2018-11-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项以及经中国银行业监督管理委员会批准,其法人机构授权的其他业务;代理:人寿保险、健康保险、机动车保险、交强险、家庭财产保险、货物运输保险、责任保险、分红保险、万能保险、企业财产保险、工程保险(有效期限核准至2016年5月24日)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项以及经中国银行业监督管理委员会批准,其法人机构授权的其他业务;代理:人寿保险、健康保险、机动车保险、交强险、家庭财产保险、货物运输保险、责任保险、分红保险、万能保险、企业财产保险、工程保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-11-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢强
|
李小龙
|
7 | 2016-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
任奋威 [退出]
|
翟秀红 [新增]邢强 [新增]
|
8 | 2016-04-29 | 联络员备案变更 |
无
|
翟鹏
|
9 | 2016-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
任奋威
|
邢强
|
10 | 2016-04-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-05-24
|
2020-04-27
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付