序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔立丽
|
时峰
|
2 | 2020-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴瑞芝
|
崔立丽
|
3 | 2018-07-24 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)(2219)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)(2213)
|
4 | 2018-01-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谷利洁
|
吴瑞芝
|
5 | 2018-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷利洁(负责人) [退出]
|
吴瑞芝(负责人) [新增]
|
6 | 2014-12-22 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘丹 身
|
7 | 2014-12-22 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:刘丹
身 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付