序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张武斌:监事 [退出]曹健:执行董事兼经理
|
景春国:监事 [新增]曹健:执行董事兼经理
|
2 | 2018-05-23 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张武斌 :600.0000万元 [退出]曹健 :400.0000万元
|
曹健 :400.0000万元景春国 :600.0000万元 [新增]
|
3 | 2018-01-18 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李海龙 :400.0000万元 [退出]张武斌 :600.0000万元
|
张武斌 :600.0000万元曹健 :400.0000万元 [新增]
|
4 | 2018-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张武斌:监事李海龙:执行董事兼经理 [退出]
|
张武斌:监事曹健:执行董事兼经理 [新增]
|
5 | 2018-01-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李海龙 [退出]
|
曹健 [新增]
|
6 | 2017-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李海龙
|
李海龙
|
7 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁海丽:监事 [退出]李海龙:执行董事兼总经理 [退出]
|
张武斌:监事 [新增]李海龙:执行董事兼经理 [新增]
|
8 | 2017-05-10 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李海龙 :400.0000万元袁海丽 :600.0000万元 [退出]
|
李海龙 :400.0000万元张武斌 :600.0000万元 [新增]
|
9 | 2015-11-04 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
10 | 2015-11-04 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李海龙曹健 [退出]
|
袁海丽 :600.0000万元 [新增]李海龙 :400.0000万元
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付