序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄军
|
曹涛
|
2 | 2014-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄军,执行董事,经理 [退出]孙芝明,监事 [退出]
|
曹涛,执行董事,经理 [新增]汪洪彪,监事 [新增]
|
3 | 2014-05-13 | 章程备案 |
2011-06-28
|
章程
|
4 | 2014-05-13 | 股东备案 |
黄军,执行董事,经理; [退出]孙芝明,监事 [退出]
|
曹涛,执行董事,经理; [新增]汪洪彪,监事 [新增]
|
5 | 2014-05-13 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
6 | 2014-05-13 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
7 | 2014-05-13 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2014-05-13 | 法定代表人 |
黄军
|
曹涛
|
9 | 2012-01-18 | 经营范围变更 |
投资开办市场;销售:旅游用品。
|
投资开办市场;碰碰车、滑索、摩天环车;销售:旅游用品。
|
10 | 2011-07-06 | 住所变更 |
东莞市樟木头镇裕丰社区赤山百顺街1号
|
东莞市樟木头镇石新社区观音山森林公园会展中心3号
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付