序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 贾亚楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何舜程; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2022-01-05 | 经营范围变更 |
住宿(凭许可证经营);旅游服务;汽车租赁;商务信息咨询、旅游信息咨询;旅游线路规划;酒店代订;旅游产品的开****及销售;预包装食品兼散装食品(凭许可证经营)、土特产的批****零售(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;国内贸易代理;食用农产品零售;农副产品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-01-05 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
4 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何建成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 李志强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 朱鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 贾亚楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2022-01-05 | 法定代表人变更 |
何建成
|
朱鹏
|
6 | 2022-01-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李志强; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 朱鹏; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2022-01-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何建成;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李滔;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:***********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:*****************x
|
现联络员姓名:朱鹏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李滔;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****************x
|
8 | 2021-12-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 何建成、李志强;清算组负责人: 何建成;地址: 青海省西宁市城东区铁中巷**号*-*层;联系方式: ***********
|
9 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何建成; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李志强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 何建成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李志强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
李志强
|
何建成
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付