序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 住所 |
北京市朝阳区小营北路29号院2号楼11层1单元1101
|
北京市朝阳区广渠门外大街8号12层东座1501
|
2 | 2020-06-24 | 住所 |
北京市朝阳区锦芳路1号院7号楼22层2204
|
北京市朝阳区小营北路29号院2号楼11层1单元1101
|
3 | 2019-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
李庆庆 执行董事;李庆庆 经理;刘栋 监事 [退出]
|
李庆庆 执行董事;李庆庆 经理;张箭远 监事 [新增]
|
4 | 2019-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
李庆庆*,刘栋 [退出]
|
李庆庆*,张箭远 [新增]
|
5 | 2019-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
李庆庆* 执行董事李庆庆* 经理刘栋 监事 [退出]
|
李庆庆* 执行董事李庆庆* 经理张箭远 监事 [新增]
|
6 | 2019-03-14 | 投资人 |
李庆庆 自然人股东刘栋 自然人股东 [退出]
|
李庆庆 自然人股东张箭远 自然人股东 [新增]
|
7 | 2018-11-26 | 住所 |
北京市朝阳区光华路4号院3号楼5层606
|
北京市朝阳区锦芳路1号院7号楼22层2204
|
8 | 2018-04-03 | 住所 |
北京市海淀区马甸东路19号26层2603
|
北京市朝阳区光华路4号院3号楼5层606
|
9 | 2017-01-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
尹大为 执行董事; [退出]尹大为 经理; [退出]徐晓伟 监事 [退出]
|
李庆庆 执行董事; [新增]李庆庆 经理; [新增]刘栋 监事 [新增]
|
10 | 2017-01-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐晓伟, [退出]尹大为* [退出]
|
李庆庆*, [新增]刘栋 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付