序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李强强
|
2 | 2019-12-19 | 法定代表人信息 |
姓名:张凤龙;任职截止日期:2022-03-12;任职起始日期:2019-03-13;
|
姓名:李强强;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
3 | 2019-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-03-12;任职起始日期:2019-03-13;姓名:张凤龙;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2019-12-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-03-12;任职起始日期:2019-03-13;姓名:张凤龙;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2019-12-19 | 法定代表人 |
张凤龙
|
李强强
|
6 | 2019-12-19 | 负责人变更 |
姓名:张凤龙; [退出]
|
姓名:李强强; [新增]
|
7 | 2019-12-19 | 负责人变更 |
张凤龙 [退出]
|
李强强 [新增]
|
8 | 2019-03-15 | 法定代表人 |
孙亚军
|
张凤龙
|
9 | 2019-03-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2011-03-23;姓名:孙亚军;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2019-03-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2011-03-23;
|
任职截止日期:2022-03-12;任职起始日期:2019-03-13;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付