序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
李惠凤
|
王刚
|
2 | 2020-05-07 | 董事备案 |
杨志荣 [退出]
|
李振义 [新增]
|
3 | 2020-05-07 | 法定代表人变更 |
杨志荣
|
李振义
|
4 | 2020-05-07 | 经理备案 |
杨志荣 [退出]
|
李振义 [新增]
|
5 | 2020-05-07 | 监事备案 |
许志伟 [退出]
|
庄树川 [新增]
|
6 | 2016-03-09 | 联络员备案 |
周秋英
|
李惠凤
|
7 | 2016-03-09 | 增、补、换照 |
无
|
电子营业执照数:1 本
|
8 | 2015-04-10 | 信息公示联络员备案 |
康丽月
|
周秋英
|
9 | 2014-09-04 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
10 | 2014-09-04 | 信息公示联络员备案 |
无
|
康丽月
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付